Gli scrutatori per il Referendum Costituzionale e le elezioni regionaliSono 210 e saranno impegnati nelle 52 sezioni cittadine domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020
--------------------------------------------------------------------
ELENCO SCRUTATORI PER SEZIONE CON L'INDICAZIONE DEL PRESIDENTE DI SEGGIO NOMINATO DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI (Decreto n. 510 del 19 agosto 2020)
Decreto Corte d'Appello n. 510 del 19 agosto 2020 (nomina Presidenti)
SEZIONE N. 1 (Piazza Milite Ignoto nr. 5 - Scuola Materna)Presidente TRIZIO SILVESTRO 09/07/1980 RECCHIA ROSALBA 13/09/1990 GIAMPAOLO MARIA 29/03/1975 CONTE VITO 26/09/1991 FORTUNATO MARIA 31/03/1982SEZIONE N. 2 (Piazza Milite Ignoto nr. 5 - Scuola Materna) Presidente SERAFINO COSIMO 19/05/1961 SECUNDO STEFANO 21/03/1974 DANESE VERONICA 28/01/1992 NEGLETTO VALENTINA 19/09/1987 GIANNUZZI LEONARDO PIETRO 06/11/1979SEZIONE N. 3 (Via Armando Diaz nr. 3 - Edificio Scolastico) Presidente CIACCIA GIUSEPPE 03/05/1963 CISTERNINO GABRIELLA 04/12/1956 RIZZI PAMELA 01/08/1977 CAROLILLO MAURO 13/08/1976 DIMOLA MARCO 25/03/1988
SEZIONE N. 4 (Via Armando Diaz nr. 3 - Edificio Scolastico)Presidente CONTINI PAOLO 25/08/1978 TACCONE ANGELO 23/04/1970 FORNARELLI DAMIANO 07/08/1988 CISTERNINO SILVANO 05/12/1985 NEBBIA VINCENZA 19/08/1966SEZIONE N. 5 (Via Magenta nr. 71 - Edificio Scolastico)Presidente LEOCI PAOLO 12/09/1957 MONTANARO GIUSEPPE 02/05/1996 SPORTELLI ILARIA 30/09/1988 NUVOLETTA DARIO 29/11/1982 MIZIO VITO 08/06/1999SEZIONE N. 6 (Via Magenta nr. 71 - Edificio Scolastico)Presidente PISANO ALFREDO 18/12/1974 TANZARIELLO MARIA 11/01/1959 LABATE BEATRICE 21/06/1978 VITTO FRANCESCA 18/03/1968 BARBETTA NADIA 09/07/1990
SEZIONE N. 7 (Via Dieta di Monopoli - Edificio Scolastico)Presidente SANTOSTASI GIUSEPPE MARIA 02/08/1968 LEOCI ROSETTA 03/07/1961 SPORTELLI FRANCESCO 29/02/1992 LENTINI FABIO 19/10/1977 COCCO FABRIZIO 02/09/1986
SEZIONE N. 8 (Via Dieta di Monopoli - Edificio Scolastico)Presidente SICILIANO GIULIA 08/03/1987 CENTRONE SONIA 09/09/1990 VIZZI IMMACOLATA IVANA 05/11/1966 NAPOLETANO LUCREZIA 02/09/1998 MUOLO MARIACHIARA 27/08/1996
SEZIONE N. 9 (Via Europa Libera - Ed. Scol. Scuola Elem. G. Modugno)Presidente ROTOLO ANNA 06/01/1969 FAVIA MYRIAM 16/07/1992 MARASCIULO ANGELA 01/03/1987 ALO'ANGELA 26/12/1971 BELVITO CARMEN 28/06/1970SEZIONE N. 10 (Via Europa Libera - Ed. Scol. Scuola Elem. G. Modugno)Presidente SERAFINO MARIA TERESA 17/10/1963 VOLPE ETTORE 29/11/1976 LEOCI SIMONA MARIA 02/05/1992 VINCIGUERRA MARIA RAMONA 19/05/1969 SCARANO SIMONE 14/07/1994SEZIONE N. 11 (Via Europa Libera - Ed. Scol. Scuola Elem. G. Modugno)Presidente APRILE GIACOMINA 05/11/1960 DIANA LAURA 30/01/1981 BUSCICCHIO MARINA 01/09/1979 LEOCI NICOLO'28/01/1964 CENTRONE SILVIA 10/09/2000SEZIONE N. 12 (Via Europa Libera - Ed. Scol. Scuola Media G. Galilei)Presidente RIGHETTI TIZIANO 13/08/1973 DEMICHELE COSIMO 09/07/1950 SELICATO FABIO 11/09/1986 CIACCIA LOREDANA 06/10/1989 BIASI GIUSEPPE 16/05/1964SEZIONE N. 13 (Via Europa Libera - Ed. Scol. Scuola Media G. Galilei)Presidente VINCIGUERRA GIOVANNI 04/02/1993*presidente rinunciatario sostituito con DE CARLO ANGELA 17/05/1967 SCHENA ROSALBA 06/04/1987 MILILLO GIOVANNA 20/04/1989 AMODIO GIANLUCA 22/07/1989 MIRIZIO GABRIELE 27/12/1994
SEZIONE N. 14 (Via Melvin Jones - Ed. Scol. Istituto Comprensivo M. Jones)Presidente DRAGONE MARIA 02/05/1962 LEOCI ANNALISA 02/10/1966 PICCIRILLI GIOVANNI 06/02/1973 MIRIZIO GIANLUCA 05/11/1991 ATTOLINI TERESA 26/01/1981
SEZIONE N. 15 (Via S. Domenico 8 - Edif. Scol. Ist. Tecnico V.S. Longo)Presidente CATTEDRA MARIA GIUSTINA 07/04/1979 SCIACQUA SEBASTIANO 05/12/1993 APRILE GIACOMINA 05/11/1960 *nominato dalla Corte d'Appello Presidente della sezione 11 GIROLAMI ANGELA 26/11/1968 LONGANO MARIA ANTONIETTA 12/06/1965
SEZIONE N. 16 (Via S. Domenico 8 - Edif. Scol. Ist. Tecnico V.S. Longo)Presidente CENTRONE COSIMO 27/11/1959 CATTEDRA ANTONELLA 20/10/1988 BENEDETTO COSIMA 06/01/1993 BRESCIA GIOVANNI 04/07/1991 DIROMA PALMA 16/12/1979
SEZIONE N. 17 (Via S. Domenico 8 - Edif. Scol. Ist. Tecnico V.S. Longo)Presidente D'AURIA MARIO 12/08/1965*presidente rinunciatario sostituito con ARGESE MARISA 02/06/1969DEMARINO DOMENICA 02/01/1978 SOLPASSO ROSA 15/01/1968 ZACCARIA ANGELO ARMANDO 09/03/1989 DE MARCO ANTONELLA 23/05/1996SEZIONE N. 18 (Via S. Domenico 8 - Edif. Scol. Ist. Tecnico V.S. Longo)Presidente SARDELLA MARIELLA 08/09/1971*presidente rinunciatario sostituito con FIERRO ANNALISA 30/03/1975 GALIANO ANTONELLA 27/02/1980 BIASI SONIA 10/09/1997 MINELLI CARMELA 07/05/1992 INDIVERI FRANCESCO 25/10/1973SEZIONE N. 19 (Via Europa Libera - Ed. Scol. Scuola Media G. Galilei)Presidente CONSOLE GIACOMO 19/02/1971 COMETA GIORGIA 07/03/2001 PETROSILLO GIOVANNI 16/10/1977 SPORTELLI VITANTONIO 23/02/1991 VALENTI MARGHERITA MARIA 26/06/1994
SEZIONE N. 20 (Via Europa Libera - Ed. Scol. Scuola Media G. Galilei)Presidente CATTEDRA NICOLO' 08/10/1980 RISORTO PAOLA 19/05/1977 DORMIO GIULIANA 15/02/2000 FIUME GRAZIA MARIA 05/04/1970 SECUNDO FEDERICA 27/06/1998SEZIONE N. 21 (Via Melvin Jones - Ed. Scol. Istituto Comprensivo M. Jones)Presidente MEO EVOLI VALENTINA 15/07/1967*presidente rinunciatario sostituito con CIACCIA GIUSEPPE 20/11/1965 MENGA ANTONIA 03/04/1994 GIANNOCCARO GLORIA 26/12/1982 DICAROLO ROSA 12/06/1966 ZACCARIA MARIA 30/01/1992
SEZIONE N. 22 (Via Melvin Jones - Ed. Scol. Istituto Comprensivo M. Jones)Presidente ALTAMURA MARIA 17/07/1964 MARASCIULO MARIA GRAZIA 05/06/2001 LEOCI GIORGIA 20/03/1996 LORUSSO LUCA 23/08/2001 LOPERFIDO MARINO 13/02/2000SEZIONE N. 23 (Via S. Marco - Istit. Scol. Polivalente)Presidente PIEPOLI GIACOMO 14/08/1973*presidente rinunciatario sostituito con DEGIROLAMO VITO 18/04/1989 CARRIERI MARIA ELENA 04/08/1976 MARASCIULO ANDREA 18/03/1997 PICCINNI FABRIZIO 13/05/1999 ALBA ANTONIA 07/09/1970SEZIONE N. 24 (Via S. Marco - Istit. Scol. Polivalente)Presidente ROMANAZZI ROSALBA 17/10/1971*presidente rinunciatario sostituito con CALVARO LUANA 15/02/1979 LACITIGNOLA FRANCESCO 25/06/1978 MUOLO GIUSEPPINA 16/11/1994 LEVITA DANIELA ANTONIA 04/04/1984 AMODIO ALESSANDRA 22/12/1992
SEZIONE N. 25 (Via S. Marco - Istit. Scol. Polivalente)Presidente CALCAGNILE CRISTIAN 01/08/1978 LEOCI GIANPIERO 24/07/1979 RIZZI ROSALBA 06/12/1977 PEPE ANGELA 25/04/1993 CAPODIFERRO NICOLO' 14/03/1990SEZIONE N. 26 (Via S. Marco - Istit. Scol. Polivalente)Presidente D'ALESSANDRO ANTONIO 11/08/1984*presidente rinunciatario sostituito con VIALE BEATRICE 21/05/1975STEFANIZZI SERGIO 25/05/1997 PEPE ROBERTA 16/10/1991 CANNONE VINCENZO 09/10/1964 RECCHIUTO MADIA MARIA 04/02/1983
SEZIONE N. 27 (Via S. Anna - Edif. Scol. Scuola Media V. Sofo)Presidente SAPONARA VINCENZO 03/10/1964 LONGANO MARIA 15/06/1984 ALO'FRANCESCO 12/08/1978 GRECO GIANLUIGI 17/06/1996 FERA MARIANNA 04/06/1969
SEZIONE N. 28 (Via S. Anna - Edif. Scol. Scuola Media V. Sofo)Presidente MADRIOTA PAOLO 10/03/1962 DIMOLA ANTONELLA 14/02/1991 ZAMPA CESARE 22/08/1991 LUSITO FRANCESCA 15/03/1994 NARRACCI MAIRA 19/12/1996
SEZIONE N. 29 (Via S. Anna - Edif. Scol. Scuola Media V. Sofo)Presidente TOPPUTO ANGELO 16/10/1970*presidente rinunciatario sostituito con MINOIA ANNA 07/06/1970 LIUZZI FILOMENO 04/02/1969 PANTALEO GIORGIA 19/08/1998 STAMA ANNA 24/11/1972 LAPERTOSA FELICE 03/11/1990
SEZIONE N. 30 (Via S. Anna - Edif. Scol. Scuola Media V. Sofo)Presidente AVEZZANO COMES GIUSEPPE 09/01/1965*presidente rinunciatario sostituito con CAMPANELLI LOREDANA 08/01/1978 DILAURO VANIA 03/02/1990 LICCIULLI ROSA 04/01/1974 SCHENA DANIELA 19/03/1997 COLUCCI STELLA 28/09/2000
SEZIONE N. 31 (Via S. Anna - Edif. Scol. Scuola Media V. Sofo)Presidente LOPEDOTE RAFFAELLA 24/07/1962*presidente rinunciatario sostituito con VALENTINA BARNABA 09/05/1975 CAIRA CLAUDIO 01/06/1997 GALIANO SIMONA 01/06/1973 CARAMIA PIETRO 02/01/1983 MARASCIULO IOLE 19/03/1986
SEZIONE N. 32 (Via Vitt. Veneto - Edif. Scol. Scuola Media A. Volta)Presidente LEOCI PATRIZIA 22/04/1972 BARBETTA GIUSEPPINA 04/10/1984 ZAZZERA DANIELA 19/08/1996 MAELLARO GAETANO 18/05/1967 DIMOLA VITTORIA 01/12/1994
SEZIONE N. 33 (Via Vitt. Veneto - Edif. Scol. Scuola Media A. Volta) Presidente PRESICCI ANTONIETTA 04/02/1967*presidente rinunciatario sostituito con FRANCESCO MARASCIULO 13/12/1984 CASTRIGNANO GABIRIA 14/07/1973 FAVIA NICOLAS 18/12/1996 BELVITO MADIA 22/07/1960 LACENERE EMANUELA 18/08/1986SEZIONE N. 34 (Via Vitt. Veneto - Edif. Scol. Scuola Media A. Volta)Presidente GOFFREDO ANGELA 06/02/1959*presidente rinunciatario sostituito con ROTUNDO RUBEN 24/10/1975 DILAURO MARIA ANTONIETTA 18/03/1994 BIASI MADIA MARIKA 18/05/1995 DE MARCO MARA 26/07/1998 LAQUINTANA VALERIO 04/06/1996
SEZIONE N. 35 (Via P. Gobetti - Edif. Scol. Scuola Elementare)Presidente RIZZI MASSIMILIANO 22/12/1968*presidente rinunciatario sostituito con FRANCO GRANDOLFI 14/04/1957IPPOLITO ROBERTO 28/07/1993 MENGA MARIA 15/06/1967 MARASCIULO ROBERTO 06/12/1991 PAGLIAI SABINA 06/09/1973SEZIONE N. 36 (Via P. Gobetti - Edif. Scol. Scuola Elementare)Presidente NOYA GUGLIELMO 25/04/1971 FIUME ANGELA ROSA 29/03/1984 LOMASCOLO PASQUA 12/04/1988 MANGHISI DAVIDE 25/05/1988 RIZZI MICAELA 20/05/1974
SEZIONE N. 37 (Via P. Gobetti - Edif. Scol. Scuola Elementare)Presidente BUSCICCHIO GIACOMO EMILIANO 15/04/1973*presidente rinunciatario sostituito con FERA GIANFRANCA 12/01/1975 LAQUINTANA MADIA 12/11/1993 MUOLO CATERINA 04/01/1999 FORTUNATO MADIA MARIA 22/10/1969 STROPPA DANIELE 25/06/1996
SEZIONE N. 38 (Contrada Lamalunga - Scuola Elementare)Presidente ROTONDO VITO 11/07/1969 FANTASIA SABRINA 10/03/1998 FANTASIA FEDERICA 18/04/2000 PERRINI PIETRO 05/08/1992 GALIANO IOLANDA 28/09/1965
SEZIONE N. 39 (Contrada Lamalunga - Scuola Elementare)Presidente SCHENA MAIELLARO MARIANTONIETTA 26/03/1975 OSCURO ANNALISA 03/01/1996 LACITIGNOLA ISABELLA 01/05/1979 BANCHI ROSA 30/08/1958 LAFERA GRAZIA 06/02/1980SEZIONE N. 40 (Contrada Lamalunga - Scuola Elementare)Presidente GENTILE ROBERTO 02/04/1959 MATERA RAFFAELE 24/10/1994 AVERSA DOMENICO 24/02/1993 GIANCOLA MARIA PIA 13/03/1964 FELICE ANGELA 19/01/1968
SEZIONE N. 41 (Contrada Cozzana - Scuola Elementare)Presidente TARTARELLO PAOLA MARINA 06/01/1966 LACITIGNOLA MADIA 15/08/1963 OSTUNI ANNA FLAVIA 11/01/1993 LACITIGNOLA CHIARA 01/11/1991 AROMA LEONARDO 19/09/1995
SEZIONE N. 42 (Contrada Cozzana - Scuola Elementare)Presidente APE MADIA MARIA 24/10/1958*presidente rinunciatario sostituito con BASILE GIANDOMENICO 10/07/1987 BENTIVOGLIO MASSIMILIANO 17/08/1994 CAPITANIO GIOVANNA 17/10/1996 COLUCCI ARIANNA 24/09/1991 FIUME MARCO 20/12/1992
SEZIONE N. 43 (Contrada Sicarico - Scuola Elementare)Presidente LAGHEZZA VITO 09/10/1975 MARZOLLA PAOLA 28/11/1980 INDELLICATI ROSALBA 11/12/1973 LIZZANO ANNARITA 10/01/1987 PALMITESSA ILARIA 08/11/1994
SEZIONE N. 44 (Contrada Antonelli - Edif. Scol. Orazio Comes)Presidente FALZETTI FRANCESCA 02/08/1968 PEZZOLLA GIULIA 23/02/1999 LILLO ELENA 05/06/1947 COFANO SARA 13/08/1997 CINQUEGRANELLE CHIARA 23/10/1996
SEZIONE N. 45 (Contrada Antonelli - Edif. Scol. Orazio Comes)Presidente CAMPANELLI ADALISA 08/06/1970 GRANDE CLARA 19/11/1974 VIRGILIO ANGELAMARIA 07/06/1969 LACALANDRA GIUSY17/07/1991 MENGA ROBERTA 19/08/1972
SEZIONE N. 46 (Contrada S. Lucia - Scuola Elementare)Presidente FEDELE FRANCESCO 10/07/1969*presidente rinunciatario sostituito con DE MICCOLIS ANGELINI LEONARDO MARIA 03/09/1993 VINCIGUERRA VERONICA 09/12/1975 IPPOLITO LORENA 24/10/1981 AMODIO MARIA 12/09/1971 PETROSILLO DEBORA 05/03/1978
SEZIONE N. 47 (Contrada S. Lucia - Scuola Elementare)Presidente OSTUNI GABRIELLA 13/01/1968*presidente rinunciatario sostituito con MANCINI DOMENICO 15/03/1988 FANTASIA NICOLO' 18/12/1995 TERMITE MARIA 21/11/1999 GUARINI GIUSEPPE 02/09/2001 DE MICCOLIS ANGELINI LEONARDO MARIA 03/09/1993SEZIONE N. 48 (Largo V. S. Veneziani - Ospedale Civile S. Giacomo)Presidente TARANTINO MARIA FRANCA 21/04/1961BARLETTA FILOMENA 19/09/1990 FONZETTI FABRIZIO 05/04/1999 LEOCI RITA 24/11/1987 LOCOCCIOLO ALESSANDRA 06/11/1997SEZIONE N. 48/S (Largo V. S. Veneziani - Ospedale Civile S. Giacomo)Presidente COMES BEATRICE 13/12/1969*presidente rinunciatario sostituito con CENTOMANI ANTONELLA 06/03/1991 SCARCIGLIA GIUSEPPA 22/01/1960 VERNIERI ALESSANDRA 13/01/1993SEZIONE N. 49 (Via S. Marco - Istit. Scol. Polivalente)Presidente MAVILIO ANNAMARIA 18/07/1969LACITIGNOLA ANTONIA 09/08/1965 LONGO ANNA CRISTINA 12/04/1968 SARDELLA VITO 22/12/1972 SCISCI DOMENICA STEFANIA 11/11/1976SEZIONE N. 50 (Via S. Marco - Istit. Scol. Polivalente)Presidente CAZZORLA GIULIA 08/05/1969PISANO ALFREDO 18/12/1974 *nominato dalla Corte d'Appello Presidente della sezione 6 D'ELIA CARLOTTA 25/08/1993 MENGA ALESSANDRA 14/12/1989 LAPENNA GRAZIELLA 03/12/1978
SEZIONE N. 51 (Via Vitt. Veneto - Edif. Scol. Scuola Media A. Volta)Presidente MENGA ROBERTO 06/03/1974*presidente rinunciatario sostituito con MAELLARO CHIARA 11/11/1992 PINO TERESA 11/11/1964 MILILLO VITTORIA 22/12/1995 CENTOMANI ELISABETTA 07/05/1988 NAPOLETANO DALMA 14/03/1992
GRADUATORIA DEI NOMINATIVI COMPRESI NELL'ALBO PER SOSTITUIRE, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE, GLI SCRUTATORI NOMINATI IN CASO DI EVENTUALE RINUNCIA O IMPEDIMENTO